序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邵启兵 | 100% | 1508.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邵启兵
|
|
2 |
邵春来
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-27 | 联络员备案 |
邵启兵 *** 备案手机:***
|
邵启兵 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-01-11 | 联络员备案 |
邵启兵 *** 备案手机:***
|
邵启兵 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2018-12-24 | 联络员备案 |
徐娟 *** 备案手机:***
|
邵启兵 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-12-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙元化 [退出]
|
邵春来 [新增]
|
5 | 2018-12-24 | 财务负责人 |
康军 ***
|
邵启兵 ***
|
6 | 2018-12-24 | 股东变更 |
陈永红 [退出]
|
邵启兵 [新增]
|
7 | 2018-12-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈永红 [退出]
|
邵启兵 [新增]
|
8 | 2018-12-24 | 法定代表人变更 |
陈永红
|
邵启兵
|
9 | 2018-04-09 | 名称变更 |
长沙市永春环保科技有限公司
|
湖南省永春环保科技有限公司
|
10 | 2017-12-19 | 股东变更 |
陈永红 ,康军 , [退出]徐春纺 [退出]
|
陈永红
|