序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何永珍 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何永珍
|
|
2 |
秦国桢
|
|
3 |
刘力
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南省国际商品拍卖有限公司株洲分公司
|
崔哲 | 2016-04-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-04-16 | 股东变更 |
何永珍湖南高信文化艺术****展有限公司 [退出]
|
何永珍
|
2 | 2015-04-16 | 经营范围 |
销售电器机械及器材、工艺美术品、建筑材料、化工产品、金属材料。(涉及许可审批的经营项目,凭许可证或者审批文件方可经营)
|
拍卖;文物拍卖;建材、装饰材料、工艺品、美术品、金属材料、通用机械设备、化工产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2015-04-16 | 投资人(股权)变更 |
何永珍出资 200.00000万元 人民币; [退出]湖南高信文化艺术****展有限公司出资 800.00000万元 人民币 [退出]
|
何永珍出资 1000.00000万元 人民币
|
4 | 2015-04-16 | 经营范围 |
拍卖经营活动(凭许可证、审批文件经营);第二、三类文物拍卖(凭许可证、审批文件经营);
|
|
5 | 2015-04-16 | 企业类型变更 |
9230
|
9231
|
6 | 2015-04-16 | 法定代表人变更 |
刘兴跃
|
何永珍
|
7 | 2014-06-23 | 股东变更 |
何永珍湖南高信置业有限公司 [退出]
|
何永珍湖南高信文化艺术****展有限公司 [新增]
|
8 | 2014-06-23 | 投资人(股权)变更 |
何永珍出资 200.00000万元 人民币;湖南高信置业有限公司出资 800.00000万元 人民币 [退出]
|
何永珍出资 200.00000万元 人民币 ;湖南高信文化艺术****展有限公司出资 800.00000万元 人民币 [新增]
|
9 | 2014-06-23 | 经营范围 |
在法律、法规、政策允许范围内从事拍卖经营活动(有效期至2014年11月7日);
|
拍卖经营活动(凭许可证、审批文件经营);第二、三类文物拍卖(凭许可证、审批文件经营);
|
10 | 2014-06-23 | 经营范围 |
销售电器机械及器材、工艺美术品、建筑材料、化工产品(不含危险品)和政策允许的金属材料。(不含未经审批的前置许可项目,涉及行政许可的凭许可证经营)
|
销售电器机械及器材、工艺美术品、建筑材料、化工产品、金属材料。(涉及许可审批的经营项目,凭许可证或者审批文件方可经营)
|