序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何雨祺 | 99% | 198万人民币 |
2 | 陈培林 | 1% | 2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何雨祺
|
|
2 |
陈培林
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-28 | 章程备案 |
无
|
2021-12-27新章程
|
2 | 2021-12-28 | 联络员备案 |
余璐 *** 备案手机:***
|
何雨祺 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-12-28 | 股东变更 |
陈培林 ,余璐 [退出]
|
陈培林 ,何雨祺 [新增]
|
4 | 2021-12-28 | 法定代表人变更 |
余璐
|
何雨祺
|
5 | 2021-12-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
余璐 [退出]
|
何雨祺 [新增]
|
6 | 2021-12-23 | 联络员备案 |
余璐 *** 备案手机:***
|
余璐 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2020-07-29 | 地址变更 |
湖南省长沙市开福区芙蓉北路街道金泰路199号湘江世纪城富湾国际6栋702房
|
长沙经济技术开****区泉塘街道向阳路1号金科时代中心第3幢23层2302号
|
8 | 2020-06-28 | 股东变更 |
董武春 , [退出]湖南垚瀚信息科技有限公司 [退出]
|
陈培林 , [新增]余璐 [新增]
|
9 | 2020-06-28 | 联络员备案 |
董伯成 *** 备案手机:***
|
余璐 *** 备案手机:***
|
10 | 2020-06-28 | 章程备案 |
无
|
2020-06-24新章程
|