序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中航工业湖南资产经营管理有限公司 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李明洲
|
|
2 |
颜浚挺
|
|
3 |
陈斌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-08 | 联络员备案 |
姜程 *** 备案手机:***
|
范琳琳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-05-08 | 联络员备案 |
范琳琳 *** 备案手机:***
|
范琳琳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2017-06-13 | 联络员备案 |
董任姣 备案手机:*****
|
姜程 备案手机:***** (网上办理)
|
4 | 2017-04-19 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:李明洲;成员:颜耀光;成员:张亦欣;成员:刘宇林;成员:巫志凌;成员:董任姣;成员:王正芳;成员:姜程;成员:陈煜祺;成员:陈斌;
|
5 | 2017-04-19 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:李明洲;成员:颜耀光;成员:张亦欣;成员:刘宇林;成员:巫志凌;成员:董任姣;成员:王正芳;成员:姜程;成员:陈煜祺;成员:陈斌;
|
6 | 2016-05-17 | 经营范围变更 |
航空基础材料加工、制造;金属材料采购、加工、销售;机械设备、五金交电、电子产品的生产、销售;矿产品、建材、化工产品的销售;房屋建筑维修加固工程技术咨询及项目管理;商务、财务信息咨询。(不含前置审批和许可项目,涉及行政许可的凭许可证经营)
|
航空基础材料加工、制造;金属材料采购、加工、销售;机械设备、五金交电、电子产品的生产、销售;矿产品、建材、化工产品的销售;房屋建筑维修加固工程技术咨询及项目管理;商务、财务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2016-05-17 | 法定代表人变更 |
黎达明
|
李明洲
|