序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-20 | 负责人变更 |
符伍明 [退出]
|
谭旺 [新增]
|
2 | 2017-10-12 | 负责人变更 |
贺新强 [退出]
|
符伍明 [新增]
|
3 | 2017-10-12 | 联络员备案 |
杨幸生 备案手机:*****
|
赵小丹 备案手机:*****
|
4 | 2015-07-31 | 名称变更 |
长沙先导农村商业银行股份有限公司莲花支行
|
湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司莲花支行
|
5 | 2015-02-06 | 法定代表人变更 |
张志雄
|
贺新强
|