序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 魏凯 | 90% | 180.0万人民币 |
2 | 江素红 | 10% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
魏凯
|
|
2 |
江素红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-26 | 股东变更 |
易灿煌 , [退出]周建良 [退出]
|
江素红 , [新增]魏凯 [新增]
|
2 | 2019-03-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
易灿煌 [退出]
|
江素红 [新增]
|
3 | 2019-03-26 | 法定代表人变更 |
周建良
|
魏凯
|
4 | 2019-03-26 | 财务负责人 |
戚慧慧 ***
|
魏凯 ***
|
5 | 2019-03-26 | 联络员备案 |
崔畅 *** 备案手机:***
|
魏凯 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-03-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周建良 [退出]
|
魏凯 [新增]
|
7 | 2018-05-11 | 股东变更 |
潘长衡 , [退出]吴杰 , [退出]杨灿君 , [退出]周建良
|
易灿煌 , [新增]周建良
|
8 | 2018-05-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨灿君 [退出]
|
易灿煌 [新增]
|
9 | 2018-04-26 | 联络员备案 |
吴杰 *** 备案手机:***
|
崔畅 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
10 | 2017-10-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴杰 [退出]
|
周建良 [新增]
|