序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-11 | 联络员备案 |
王勇 *** 备案手机:***
|
李麒 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-09-04 | 负责人变更 |
铃木啓(SUZUKI KEI) [退出]
|
清水智 [新增]
|
3 | 2017-12-06 | 负责人变更 |
铃木啓(SUZKI KEI) [退出]
|
铃木啓(SUZUKI KEI) [新增]
|
4 | 2017-05-04 | 负责人变更 |
清水智 [退出]
|
铃木啓(SUZKI KEI) [新增]
|
5 | 2016-05-21 | 联络员备案 |
王勇 备案手机:*****
|
王勇 备案手机:***** (网上办理)
|
6 | 2015-11-25 | 负责人变更 |
松崎晓 [退出]
|
清水智 [新增]
|
7 | 2015-11-25 | 财务负责人 |
|
唐兵
|
8 | 2015-11-25 | 隶属企业 |
无印良品(上海)商业有限公司
|
无印良品(上海)商业有限公司
|
9 | 2015-11-25 | 联络员备案 |
杨文凯
|
王勇
|
10 | 2014-11-12 | 经营范围 |
预包装食品零售(食品流通许可证有效期限至2016年10月11日);
|
|