序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邹治华 | 100% | 3000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邹治华
|
|
2 |
孙琼
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-02 | 联络员备案 |
邹治华 *** 备案手机:***
|
邹治华 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-09-25 | 股东变更 |
赵剑红 , [退出]邹治刚 [退出]
|
邹治华 [新增]
|
3 | 2019-09-25 | 财务负责人 |
邹治华 ***
|
袁文杨 ***
|
4 | 2019-09-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邹治刚 [退出]
|
孙琼 [新增]
|
5 | 2019-09-25 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2019-09-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵剑红 [退出]
|
邹治华 [新增]
|
7 | 2019-09-25 | 章程备案 |
无
|
2019-09-24通过公司新章程。
|
8 | 2019-09-25 | 法定代表人变更 |
赵剑红
|
邹治华
|
9 | 2017-06-06 | 联络员备案 |
王文敏 备案手机:*****
|
邹治华 备案手机:*****
|
10 | 2016-05-26 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-05-15通过章程修正案。
|