序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邓乐 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邓乐
|
|
2 |
陈玉英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-27 | 联络员备案 |
邓乐 *** 备案手机:***
|
邓乐 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-07-02 | 财务负责人 |
|
邓乐 ***
|
3 | 2020-07-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋林洪 [退出]
|
邓乐 [新增]
|
4 | 2020-07-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈玉英
|
陈玉英
|
5 | 2020-07-02 | 法定代表人变更 |
宋林洪
|
邓乐
|
6 | 2020-07-02 | 股东变更 |
周陈越 [退出]
|
邓乐 [新增]
|
7 | 2020-07-02 | 章程备案 |
无
|
2020-06-24新章程
|
8 | 2020-05-21 | 联络员备案 |
宋林洪 *** 备案手机:***
|
邓乐 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2018-04-19 | 联络员备案 |
刘辉 *** 备案手机:***
|
宋林洪 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
10 | 2018-04-16 | 法定代表人变更 |
周陈越
|
宋林洪
|