序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李志明 | 80.4% | 1885.38万人民币 |
2 | 刘俊兵 | 10% | 234.5万人民币 |
3 | 李麾 | 5.6% | 131.32万人民币 |
4 | 邝跃喜 | 2% | 46.9万人民币 |
5 | 张强 | 2% | 46.9万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李志明
|
|
2 |
李麾
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-14 | 联络员备案 |
张强 *** 备案手机:***
|
李梦圆 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2021-09-17 | 法定代表人变更 |
李冰
|
李志明
|
3 | 2021-09-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李冰 [退出]
|
李志明 [新增]
|
4 | 2021-09-17 | 经营范围变更 |
教学设备的研究开****;软件开****;教育咨询;科技信息咨询服务;科技项目代理服务;科技文献服务;文化活动的组织与策划;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;软件零售;文具用品、计算机软件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
教学设备的研究开****;软件开****;教育咨询;科技信息咨询服务;科技项目代理服务;科技文献服务;文化活动的组织与策划;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;软件零售;文具用品、计算机软件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)
|
5 | 2021-05-27 | 联络员备案 |
李梦圆 *** 备案手机:***
|
张强 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2020-08-17 | 法定代表人变更 |
李志明
|
李冰
|
7 | 2020-08-17 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-08-14章程修正第三十条
|
8 | 2020-08-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张强 [退出]
|
李麾 [新增]
|
9 | 2020-08-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李志明 [退出]
|
李冰 [新增]
|
10 | 2020-08-04 | 联络员备案 |
蔡文峰 *** 备案手机:***
|
李梦圆 *** 备案手机:*** (网上办理)
|