序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何燕辉 | 95% | 950.0万人民币 |
2 | 何秋平 | 5% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何燕辉
|
|
2 |
何秋平
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
长沙福民医疗器械有限公司高桥药市经营部
|
周永红 | 2006-09-29 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-22 | 联络员备案 |
何秋平 *** 备案手机:***
|
何秋平 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2017-10-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姜敏 [退出]
|
何燕辉 [新增]
|
3 | 2017-10-17 | 董事备案 |
姜敏 [退出]
|
何燕辉 [新增]
|
4 | 2017-10-17 | 法定代表人变更 |
姜敏
|
何燕辉
|
5 | 2017-10-17 | 经理备案 |
姜敏 [退出]
|
何燕辉 [新增]
|
6 | 2017-08-18 | 股东变更 |
长沙福民医疗器械有限公司 , [退出]何燕辉
|
何秋平 , [新增]何燕辉
|
7 | 2017-08-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何燕辉 [退出]
|
何秋平 [新增]
|
8 | 2017-08-18 | 投资人(股权)变更 |
长沙福民医疗器械有限公司 出资 440万人民币; [退出]何燕辉 出资 110万人民币;
|
何秋平 出资 50万人民币; [新增]何燕辉 出资 950( + 763.63636% )万人民币;
|
9 | 2017-08-18 | 注册资本(金)变更 |
550万人民币
|
1000.000000万人民币( + 81.81818% )
|
10 | 2017-08-18 | 监事备案 |
何燕辉 [退出]
|
何秋平 [新增]
|