序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邹焱 | 86% | 860万人民币 |
2 | 陈勇 | 10% | 100万人民币 |
3 | 陈运清 | 4% | 40万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈勇
|
|
2 |
邹焱
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-16 | 联络员备案 |
陈勇 *** 备案手机:***
|
陈勇 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-03-20 | 联络员备案 |
陈运清 *** 备案手机:***
|
陈勇 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-09-19 | 法定代表人变更 |
常开云
|
陈勇
|
4 | 2019-09-19 | 股东变更 |
常开云 , [退出]韩超 , [退出]邹焱
|
陈勇 , [新增]陈运清 , [新增]邹焱
|
5 | 2019-09-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
常开云 [退出]
|
陈勇 [新增]
|
6 | 2018-12-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈运清 [退出]
|
邹焱 [新增]
|
7 | 2018-12-27 | 财务负责人 |
邹焱 ***
|
常开云 ***
|
8 | 2018-12-27 | 股东变更 |
陈勇 , [退出]陈运清 , [退出]邹焱
|
常开云 , [新增]韩超 , [新增]邹焱
|
9 | 2018-12-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈勇 [退出]
|
常开云 [新增]
|
10 | 2018-12-27 | 法定代表人变更 |
陈勇
|
常开云
|