序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王正山 | 26% | 52万人民币 |
2 | 卢燕 | 25.5% | 51万人民币 |
3 | 欧和军 | 7% | 14万人民币 |
4 | 喻鹏飞 | 5% | 10万人民币 |
5 | 黄靖喻 | 5% | 10万人民币 |
6 | 刘斌 | 5% | 10万人民币 |
7 | 张应平 | 5% | 10万人民币 |
8 | 卢国兰 | 5% | 10万人民币 |
9 | 姜经玮 | 2.5% | 5万人民币 |
10 | 欧聪辉 | 2.5% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王正山
|
|
2 |
喻鹏飞
|
|
3 |
卢国兰
|
|
4 |
杨小文
|
|
5 |
欧聪辉
|
|
6 |
王桂芬
|
|
7 |
欧和军
|
|
8 |
欧石薇
|
|
9 |
卢鑫
|
|
10 |
蔡雨婷
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-20 | 资金数额变更 |
200万人民币
|
200.000000万人民币
|
2 | 2020-01-20 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-01-06
|
3 | 2020-01-20 | 法定代表人变更 |
王正山
|
王正山
|
4 | 2016-04-26 | 联络员备案 |
王正山 备案手机:*****
|
王正山 备案手机:*****
|
5 | 2016-01-29 | 章程修正案备案 |
无
|
|
6 | 2016-01-29 | 财务负责人 |
|
卢燕
|
7 | 2016-01-29 | 资金数额变更 |
98万人民币
|
200.0000万人民币( + 104.08163% )
|