序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-23 | 负责人变更 |
彭世煌 [退出]
|
凌峰 [新增]
|
2 | 2019-04-11 | 联络员备案 |
张娟 *** 备案手机:***
|
刘婷 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-04-11 | 联络员备案 |
刘婷 *** 备案手机:***
|
刘婷 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2019-03-21 | 负责人变更 |
周红军 [退出]
|
彭世煌 [新增]
|
5 | 2018-05-03 | 联络员备案 |
张薇 *** 备案手机:***
|
张娟 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2018-03-01 | 负责人变更 |
邹军 [退出]
|
周红军 [新增]
|