序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-11 | 联络员备案 |
张薇 *** 备案手机:***
|
刘群 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-08-12 | 负责人变更 |
李胜检 [退出]
|
王帅 [新增]
|
3 | 2019-04-22 | 联络员备案 |
肖莎 *** 备案手机:***
|
张薇 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2018-03-01 | 负责人变更 |
邵洁玉 [退出]
|
李胜检 [新增]
|
5 | 2017-05-31 | 联络员备案 |
方青 备案手机:*****
|
肖莎 备案手机:***** (网上办理)
|