序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中能源建设集团有限公司 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
廖伯先
|
|
2 |
李玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-28 | 联络员备案 |
陈雪贵 *** 备案手机:***
|
李军 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-03-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨志斌 [退出]
|
廖伯先 [新增]
|
3 | 2019-03-14 | 法定代表人变更 |
杨志斌
|
廖伯先
|
4 | 2018-09-19 | 法定代表人变更 |
罗晓娟
|
杨志斌
|
5 | 2018-09-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢实 [退出]
|
李玲 [新增]
|
6 | 2018-09-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李英奎 [退出]
|
杨志斌 [新增]
|
7 | 2018-09-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗晓娟 [退出]
|
杨志斌 [新增]
|
8 | 2017-03-29 | 联络员备案 |
陈雪贵 备案手机:*****
|
陈雪贵 备案手机:*****
|
9 | 2016-05-20 | 联络员备案 |
陈雪贵 备案手机:*****
|
陈雪贵 备案手机:*****
|
10 | 2016-05-20 | 经营范围变更 |
凭本企业资质证书方可从事建筑工程的分包业务。
|
从事建筑工程的分包业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|