序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 潘登 | 86% | 860.0万人民币 |
2 | 郭威 | 8% | 80.0万人民币 |
3 | 成亮 | 6% | 60.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭威
|
|
2 |
潘登
|
|
3 |
成亮
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南九宫格智能科技有限公司江苏分公司
|
朱朝霞 | 2022-08-18 |
2 |
湖南九宫格智能科技有限公司内蒙古分公司
|
董荟 | 2022-05-09 |
3 |
湖南九宫格智能科技有限公司长沙检测分公司
|
郭威 | 2022-03-21 |
4 |
湖南九宫格智能科技有限公司桂林分公司
|
杨和标 | 2022-03-18 |
5 |
湖南九宫格智能科技有限公司海南分公司
|
黎建德 | 2022-02-16 |
6 |
湖南九宫格智能科技有限公司广西分公司
|
杨和标 | 2022-01-11 |
7 |
湖南九宫格智能科技有限公司运城分公司
|
姚晓红 | 2021-11-02 |
8 |
湖南九宫格智能科技有限公司辽宁分公司
|
郭威 | 2021-08-04 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-16 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-03-15第四章第五条、第七章第二十条、第七章第二十一条、第七章第二十二条
|
2 | 2021-03-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭威 [退出]
|
潘登 [新增]
|
3 | 2021-03-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
潘登 [退出]
|
郭威 [新增]
|
4 | 2021-03-16 | 股东变更 |
郭威 ,潘登
|
成亮 , [新增]郭威 ,潘登
|