序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-03-17 | 法定代表人变更 |
李郁
|
龚庆明
|
2 | 2015-03-17 | 经营期限(营业期限)变更 |
2014-08-18
|
2020-05-24
|
3 | 2014-07-31 | 一般代表变更 |
长沙市工商行政管理局外管分局
|
长沙市工商行政管理局雨花分局
|