序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 长沙市国有资产经营集团有限公司 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨亮波
|
|
2 |
高建安
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-12 | 法定代表人变更 |
陈熙
|
杨亮波
|
2 | 2019-04-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
卜向志 [退出]陈熙 [退出]杨亮波
|
杨亮波
|
3 | 2019-04-12 | 章程备案 |
无
|
2019-04-10通过公司新章程
|
4 | 2017-07-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘志强 [退出]
|
杨亮波 [新增]
|
5 | 2017-07-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘志强 [退出]
|
卜向志 [新增]杨亮波 [新增]陈熙 [新增]
|
6 | 2017-07-13 | 董事备案 |
刘志强 [退出]
|
卜向志 [新增]杨亮波 [新增]陈熙 [新增]
|
7 | 2017-07-13 | 法定代表人变更 |
刘志强
|
陈熙
|
8 | 2017-07-13 | 章程备案 |
无
|
2017-05-12通过新的公司章程
|
9 | 2017-07-13 | 财务负责人 |
范新华
|
顾敏
|
10 | 2017-07-13 | 经理备案 |
刘志强 [退出]
|
杨亮波 [新增]
|