序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 尹艳 | 70% | 700.0万人民币 |
2 | 尹小云 | 30% | 300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨长生
|
|
2 |
尹艳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-22 | 联络员备案 |
尹艳 *** 备案手机:***
|
杨长生 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-06-24 | 章程备案 |
无
|
2021-06-07注册资本,股东股权
|
3 | 2021-06-24 | 注册资本变更 |
100万人民币
|
1000.000000万人民币( + 900% )
|
4 | 2021-06-24 | 法定代表人变更 |
夏嘉穗
|
杨长生
|
5 | 2021-06-24 | 股东变更 |
尹小云 ,尹艳
|
尹小云 ,尹艳
|
6 | 2021-06-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
夏嘉穗 [退出]
|
杨长生 [新增]
|
7 | 2021-05-28 | 法定代表人变更 |
杨长生
|
夏嘉穗
|
8 | 2021-05-28 | 章程备案 |
无
|
|
9 | 2021-05-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨长生 [退出]
|
夏嘉穗 [新增]
|
10 | 2021-05-28 | 注册资本变更 |
1000万人民币
|
100.000000万人民币( - 90% )
|