序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖南利岳置业有限公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林旭东
|
|
2 |
袁昊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何杰伦 [退出]
|
袁昊 [新增]
|
2 | 2022-08-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
颜亮 [退出]
|
林旭东 [新增]
|
3 | 2022-08-29 | 法定代表人变更 |
颜亮
|
林旭东
|
4 | 2021-01-08 | 股东变更 |
湖南利岳置业有限公司 ,湖南神斧投资管理有限公司 [退出]
|
湖南利岳置业有限公司
|
5 | 2021-01-08 | 章程备案 |
无
|
2020-12-24章程备案
|
6 | 2021-01-08 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
7 | 2019-10-25 | 法定代表人变更 |
郑赛阳
|
颜亮
|
8 | 2019-10-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郑赛阳 [退出]
|
颜亮 [新增]
|
9 | 2019-10-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘玉芳 [退出]
|
何杰伦 [新增]
|
10 | 2019-10-25 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-10-15第四章第五条:股东。
|