序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李春燕 | 80% | 2.4万人民币 |
2 | 姚振英 | 20% | 0.6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姚振英
|
|
2 |
李春燕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李春燕 [退出]
|
姚振英 [新增]
|
2 | 2022-04-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姚振英 [退出]
|
李春燕 [新增]
|
3 | 2022-04-22 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-04-20修正章程第二十二条、第二十四条、第二十六条,新增章程第十章
|
4 | 2022-04-22 | 法定代表人变更 |
李春燕
|
姚振英
|
5 | 2017-06-26 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-06-14修改原章程第二条
|
6 | 2017-06-26 | 住所变更 |
长沙市雨花区韶山北路478号东塘大厦11楼南1/B办公室
|
湖南省长沙市芙蓉区文艺路街道韶山北路39号维一星城国际1508房
|
7 | 2016-04-28 | 联络员备案 |
李春燕 备案手机:*****
|
李春燕 备案手机:*****
|
8 | 2015-06-02 | 投资人(股权)变更 |
齐庆平出资 2.40000万元 人民币; [退出]雷荣辉出资 0.60000万元 人民币 [退出]
|
李春燕出资 2.40000万元 人民币 ; [新增]姚振英出资 0.60000万元 人民币 [新增]
|
9 | 2015-06-02 | 投资人(股权)变更 |
齐庆平 [退出]雷荣辉 [退出]
|
李春燕 [新增]姚振英 [新增]
|
10 | 2015-06-02 | 法定代表人变更 |
齐庆平
|
李春燕
|