序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 夏琴 | 60% | 120.0万人民币 |
2 | 黄骏 | 40% | 80.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
夏琴
|
|
2 |
黄骏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-13 | 法定代表人变更 |
李林梅
|
夏琴
|
2 | 2022-04-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李林梅 [退出]
|
夏琴 [新增]
|
3 | 2022-03-17 | 章程备案 |
无
|
2022-03-11法人夏琴变更为李林梅
|
4 | 2022-03-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
夏琴 [退出]
|
李林梅 [新增]
|
5 | 2022-03-17 | 法定代表人变更 |
夏琴
|
李林梅
|
6 | 2021-05-08 | 联络员备案 |
夏琴 *** 备案手机:***
|
夏琴 *** 备案手机:*** (网上办理)
|