序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 戴海龙 | 99% | 1980.0万人民币 |
2 | 左建平 | 1% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
戴海龙
|
|
2 |
左建平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-27 | 联络员备案 |
左建平 *** 备案手机:***
|
戴海龙 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-07-21 | 法定代表人变更 |
左建平
|
戴海龙
|
3 | 2020-07-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
左建平 [退出]
|
戴海龙 [新增]
|
4 | 2020-07-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
戴海龙 [退出]
|
左建平 [新增]
|
5 | 2020-07-21 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-07-21章程修正案备案
|
6 | 2020-07-19 | 联络员备案 |
左建平 *** 备案手机:***
|
左建平 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2019-10-29 | 联络员备案 |
左建平 *** 备案手机:***
|
左建平 *** 备案手机:***
|