序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张昌龙 | 70% | 70.0万人民币 |
2 | 梁显文 | 30% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张昌龙
|
|
2 |
梁显文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-30 | 股东变更 |
仇梁 , [退出]张昌龙
|
梁显文 , [新增]张昌龙
|
2 | 2021-03-30 | 章程备案 |
无
|
2021-03-19新章程
|
3 | 2021-03-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
仇梁 [退出]
|
梁显文 [新增]
|
4 | 2021-03-12 | 联络员备案 |
张昌龙 *** 备案手机:***
|
张昌龙 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2020-05-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖启亮 [退出]
|
仇梁 [新增]
|
6 | 2020-05-18 | 法定代表人变更 |
刘森盛
|
张昌龙
|
7 | 2020-05-18 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
8 | 2020-05-18 | 财务负责人 |
尹凯琴 ***
|
张昌龙 ***
|
9 | 2020-05-18 | 章程备案 |
无
|
2020-05-15新章程
|
10 | 2020-05-18 | 股东变更 |
刘森盛 [退出]
|
仇梁 , [新增]张昌龙 [新增]
|