序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-06 | 负责人变更 |
吴志硕 [退出]
|
易郅凯 [新增]
|
2 | 2020-07-03 | 负责人变更 |
宋熠 [退出]
|
吴志硕 [新增]
|
3 | 2019-08-13 | 负责人变更 |
方伟 [退出]
|
宋熠 [新增]
|
4 | 2018-05-10 | 联络员备案 |
仇卓立 *** 备案手机:***
|
李思 *** 备案手机:*** (网上办理)
|