序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴坤 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冯祥
|
|
2 |
吴坤
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-24 | 联络员备案 |
廖珀雄 *** 备案手机:***
|
廖珀雄 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2021-08-17 | 经营范围变更 |
房地产经纪、咨询。(不含前置审批和许可项目,涉及行政许可的凭许可证经营)
|
房地产经纪、咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)
|
3 | 2021-08-17 | 法定代表人变更 |
廖珀雄
|
冯祥
|
4 | 2021-08-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
廖珀雄 [退出]
|
冯祥 [新增]
|
5 | 2021-08-12 | 联络员备案 |
廖珀雄 *** 备案手机:***
|
廖珀雄 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2018-05-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王晶 [退出]
|
吴坤 [新增]
|
7 | 2018-05-30 | 章程备案 |
无
|
2018-05-25新章程
|
8 | 2018-05-30 | 法定代表人变更 |
吴坤
|
廖珀雄
|
9 | 2018-05-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴坤 [退出]
|
廖珀雄 [新增]
|
10 | 2018-05-17 | 联络员备案 |
吴坤 *** 备案手机:***
|
廖珀雄 *** 备案手机:*** (网上办理)
|