序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘玲 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘玲
|
|
2 |
吴付强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-14 | 章程备案 |
无
|
2022-01-13制定新章程
|
2 | 2022-01-14 | 股东变更 |
彭凯 [退出]
|
刘玲 [新增]
|
3 | 2022-01-14 | 法定代表人变更 |
彭凯
|
刘玲
|
4 | 2022-01-14 | 联络员备案 |
彭凯 *** 备案手机:***
|
刘玲 *** 备案手机:***
|
5 | 2022-01-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
彭凯 [退出]
|
刘玲 [新增]
|
6 | 2021-07-30 | 法定代表人变更 |
高小华
|
彭凯
|
7 | 2021-07-30 | 章程备案 |
无
|
2021-07-16制定新章程
|
8 | 2021-07-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高小华 [退出]
|
彭凯 [新增]
|
9 | 2021-06-07 | 法定代表人变更 |
彭凯
|
高小华
|
10 | 2021-06-07 | 章程备案 |
无
|
2021-06-05制定新章程
|