序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 骆雄胜 | 95% | 190万人民币 |
2 | 李祖海 | 5% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
骆雄胜
|
|
2 |
李祖海
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-02 | 股东变更 |
骆雄胜 ,殷冬秀 [退出]
|
李祖海 , [新增]骆雄胜
|
2 | 2021-08-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
殷冬秀 [退出]
|
李祖海 [新增]
|
3 | 2021-08-02 | 章程备案 |
无
|
2021-07-28新章程
|
4 | 2020-09-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
汤丹 [退出]
|
殷冬秀 [新增]
|
5 | 2020-09-14 | 股东变更 |
骆雄胜 ,汤丹 [退出]
|
骆雄胜 ,殷冬秀 [新增]
|
6 | 2020-09-14 | 章程备案 |
无
|
2020-09-13新章程
|
7 | 2020-09-13 | 联络员备案 |
骆雄胜 *** 备案手机:***
|
骆雄胜 *** 备案手机:*** (网上办理)
|