序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 龚平安 | 50% | 25万人民币 |
2 | 龚松香 | 50% | 25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
龚平安
|
|
2 |
龚松香
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-23 | 联络员备案 |
龚松香 *** 备案手机:*****
|
龚松香 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-09-07 | 联络员备案 |
龚松香 *** 备案手机:***
|
龚松香 *** 备案手机:***** (网上办理)
|
3 | 2018-10-24 | 联络员备案 |
龚平安 *** 备案手机:***
|
龚松香 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-05-22 | 联络员备案 |
龚平安 *** 备案手机:***
|
龚平安 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2018-05-18 | 联络员备案 |
龚平安 *** 备案手机:***
|
龚平安 *** 备案手机:***
|