序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 匡艾霖 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
匡艾霖
|
|
2 |
黄承华
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南筑邦企业管理咨询有限公司邵阳分公司
|
王坤 | 2022-07-19 |
2 |
湖南筑邦企业管理咨询有限公司永州分公司
|
匡艾霖 | 2022-06-30 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-29 | 联络员备案 |
匡艾霖 *** 备案手机:***
|
匡艾霖 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-04-28 | 联络员备案 |
匡艾霖 *** 备案手机:***
|
匡艾霖 *** 备案手机:***
|