序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谢著辉 | 51% | 102.0万人民币 |
2 | 黄慧霞 | 29% | 58.0万人民币 |
3 | 杨之恺 | 20% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢著辉
|
|
2 |
黄慧霞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-10 | 经营范围变更 |
互联网信息技术咨询;软件技术服务;计算机网络平台的开****及建设;教育咨询、教育管理(不含涉许可审批的教育培训活动);文化艺术咨询服务;体育运动咨询服务;策划创意服务;学术交流活动的组织;文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织;舞台表演艺术指导服务;文化活动服务;文化艺术交流活动的组织;文化创意;贸易咨询服务;文化活动的组织与策划;培训活动的组织;广告制作服务、****布服务、国内代理服务;人力资源供求信息的搜集和****布;教育装备的研****;研学旅行教育创意;研学旅行教育基地品牌策划推广;为留学人员提供创业信息咨询服务;海外教育交流咨询服务;广告设计;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;企业营销策划;市场营销策划服务;品牌推广营销;文化用品、图书、农产品的互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
互联网信息技术咨询;软件技术服务;计算机网络平台的开****及建设;文化艺术咨询服务;体育运动咨询服务;策划创意服务;舞台表演艺术指导服务;文化活动服务;广告制作服务、****布服务、国内代理服务;海外教育交流咨询服务;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;市场营销策划服务;职业生涯规划咨询服务;贸易咨询服务;劳动保障事务咨询服务;为留学人员提供创业信息咨询服务;学术交流活动的组织;文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织;文化艺术交流活动的组织;文化创意;研学旅行教育创意;文化活动的组织与策划;培训活动的组织人力资源供求信息的搜集和****布;教育装备的研****;研学旅行教育基地品牌策划推广;广告设计;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;企业营销策划;品牌推广营销;职业中介(含人力资源招聘服务);高级人才寻访;人力资源服务外包;图书互联网销售;农产品、文化艺术品互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2021-11-10 | 章程备案 |
无
|
2021-11-05新章程。
|
3 | 2021-11-01 | 联络员备案 |
贺光如 *** 备案手机:***
|
束云聪 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2021-08-31 | 注册资本变更 |
500万人民币
|
200.000000万人民币( - 60% )
|
5 | 2021-08-31 | 经营范围变更 |
互联网信息技术咨询;软件技术服务;计算机网络平台的开****及建设;收集、整理、储存和****布人才供求信息;人才推荐;人才招聘;贸易咨询服务;文化活动的组织与策划;培训活动的组织;广告制作服务、****布服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
互联网信息技术咨询;软件技术服务;计算机网络平台的开****及建设;教育咨询、教育管理(不含涉许可审批的教育培训活动);文化艺术咨询服务;体育运动咨询服务;策划创意服务;学术交流活动的组织;文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织;舞台表演艺术指导服务;文化活动服务;文化艺术交流活动的组织;文化创意;贸易咨询服务;文化活动的组织与策划;培训活动的组织;广告制作服务、****布服务、国内代理服务;人力资源供求信息的搜集和****布;教育装备的研****;研学旅行教育创意;研学旅行教育基地品牌策划推广;为留学人员提供创业信息咨询服务;海外教育交流咨询服务;广告设计;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;企业营销策划;市场营销策划服务;品牌推广营销;文化用品、图书、农产品的互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2021-08-31 | 股东变更 |
丁铭 , [退出]湖南说吧文化传播有限公司 , [退出]李晨 [退出]
|
黄慧霞 , [新增]谢著辉 , [新增]杨之恺 [新增]
|
7 | 2021-08-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李晨 [退出]
|
谢著辉 [新增]
|
8 | 2021-08-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
丁铭 [退出]
|
黄慧霞 [新增]
|
9 | 2021-08-31 | 地址变更 |
长沙市开福区望麓园街道戥子桥25号元盛大厦903号
|
湖南省长沙市开福区四方坪街道双拥路9号长城万富汇大厦16006房
|
10 | 2021-08-31 | 法定代表人变更 |
李晨
|
谢著辉
|