序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李毫祥 | 55% | 110.0万人民币 |
2 | 湖南天大生物科技股份有限公司 | 30% | 60万人民币 |
3 | 方泽华 | 5% | 10.0万人民币 |
4 | 蒋仲强 | 2% | 4.0万人民币 |
5 | 蒋立明 | 2% | 4.0万人民币 |
6 | 陈九思 | 2% | 4.0万人民币 |
7 | 刘格 | 2% | 4.0万人民币 |
8 | 陈长余 | 2% | 4.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李毫祥
|
|
2 |
蒋仲强
|
|
3 |
蒋立明
|
|
4 |
陈九思
|
|
5 |
湖南天大生物科技股份有限公司
|
|
6 |
刘格
|
|
7 |
方泽华
|
|
8 |
陈长余
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-28 | 联络员备案 |
王小龙 *** 备案手机:***
|
王小龙 *** 备案手机:***
|
2 | 2019-06-27 | 联络员备案 |
王小龙 *** 备案手机:***
|
王小龙 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-06-04 | 联络员备案 |
王小龙 *** 备案手机:***
|
王小龙 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-05-14 | 联络员备案 |
王小龙 *** 备案手机:***
|
王小龙 *** 备案手机:***
|
5 | 2017-08-01 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-07-31修改合作社原章程第一章第二条
|
6 | 2016-05-04 | 联络员备案 |
唐艳梅 备案手机:*****
|
王小龙 备案手机:*****
|