序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谌晓剑 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谌晓剑
|
|
2 |
谌晓霞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-30 | 联络员备案 |
谌晓剑 *** 备案手机:***
|
谌晓剑 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2017-07-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘丽 [退出]
|
谌晓霞 [新增]
|
3 | 2017-07-13 | 监事备案 |
刘丽 [退出]
|
谌晓霞 [新增]
|
4 | 2017-07-13 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-07-13章程修正案
|
5 | 2017-02-23 | 股东变更 |
谢东 [退出]
|
谌晓剑 [新增]
|
6 | 2017-02-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢东 [退出]
|
谌晓剑 [新增]
|
7 | 2017-02-23 | 财务负责人 |
唐松
|
谌晓剑
|
8 | 2017-02-23 | 章程备案 |
无
|
2017-02-16新章程
|
9 | 2017-02-23 | 法定代表人变更 |
谢东
|
谌晓剑
|
10 | 2017-02-23 | 经理备案 |
谢东 [退出]
|
谌晓剑 [新增]
|