序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 袁平 | 60% | 480.0万人民币 |
2 | 蒯文军 | 40% | 320.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林菁
|
|
2 |
蒯文军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
袁平 [退出]
|
林菁 [新增]
|
2 | 2020-09-15 | 章程备案 |
无
|
2020-09-141.变更法定代表人、执行董事、经理
|
3 | 2020-09-15 | 法定代表人变更 |
袁平
|
林菁
|
4 | 2019-05-23 | 联络员备案 |
袁平 *** 备案手机:***
|
湛莹 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2017-12-18 | 住所变更 |
长沙市雨花区迎新路868号德思勤城市广场A-2地块A7栋3楼3003室(集群注册45号)
|
长沙市雨花区朝晖路496号锦湘国际星城锦绣苑1栋架18
|