序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李恺 | 99% | 198.0万人民币 |
2 | 赵为民 | 1% | 2.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李恺
|
|
2 |
赵为民
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-28 | 联络员备案 |
李剑 *** 备案手机:***
|
李恺 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-07-28 | 章程备案 |
无
|
2021-07-27章程
|
3 | 2021-07-28 | 法定代表人变更 |
李剑
|
李恺
|
4 | 2021-07-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李剑 [退出]
|
李恺 [新增]
|
5 | 2021-07-28 | 股东变更 |
李剑 , [退出]赵为民
|
李恺 , [新增]赵为民
|
6 | 2021-06-15 | 章程备案 |
无
|
2021-06-11章程
|
7 | 2021-06-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李剑 [退出]
|
赵为民 [新增]
|
8 | 2021-06-15 | 股东变更 |
黄觅 , [退出]李剑
|
李剑 ,赵为民 [新增]
|
9 | 2021-06-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄觅 [退出]
|
李剑 [新增]
|
10 | 2021-06-15 | 法定代表人变更 |
黄觅
|
李剑
|