序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李立平 | 99% | 990.0万人民币 |
2 | 陈剑岷 | 1% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李立平
|
|
2 |
李雄
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
君毅(湖南)投资管理有限公司邵东分公司
|
李立平 | 2012-08-06 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-04-11 | 股东变更 |
李立平
|
陈剑岷 , [新增]李立平
|
2 | 2017-04-11 | 章程备案 |
无
|
2017-04-07新章程
|
3 | 2017-04-11 | 投资人(股权)变更 |
李立平 出资 1000万人民币;
|
李立平 出资 990( - 1% )万人民币;陈剑岷 出资 10万人民币; [新增]
|
4 | 2017-04-11 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
5 | 2016-04-28 | 股东变更 |
解博士 , [退出]李立平
|
李立平
|
6 | 2016-04-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
解博士 [退出]
|
李雄 [新增]
|
7 | 2016-04-28 | 财务负责人 |
李雄
|
曹旭
|
8 | 2016-04-28 | 投资人(股权)变更 |
解博士 出资 100万人民币; [退出]李立平 出资 900万人民币;
|
李立平 出资 1000( + 11.11111% )万人民币;
|
9 | 2016-04-28 | 监事备案 |
解博士 [退出]
|
李雄 [新增]
|
10 | 2016-04-28 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|