序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李光映 | 82% | 229.6万人民币 |
2 | 张艳辉 | 18% | 50.4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李光映
|
|
2 |
张艳辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-13 | 经营期限 |
2005年12月5日 至 2025年12月4日
|
2005年12月5日 至 长期
|
2 | 2022-01-13 | 章程备案 |
无
|
|
3 | 2022-01-10 | 联络员备案 |
陈竞 *** 备案手机:***
|
李甜 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2021-03-10 | 章程备案 |
无
|
2021-03-08新章程
|
5 | 2021-03-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋焕恩 [退出]
|
张艳辉 [新增]
|
6 | 2021-03-10 | 股东变更 |
蒋焕恩 , [退出]李光映
|
李光映 ,张艳辉 [新增]
|
7 | 2021-02-01 | 联络员备案 |
徐芳 *** 备案手机:***
|
陈竞 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2018-11-30 | 联络员备案 |
王双林 *** 备案手机:***
|
徐芳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2018-09-03 | 名称变更 |
湖南文动力传媒有限公司
|
湖南文动力教育科技有限公司
|
10 | 2018-09-03 | 经营范围变更 |
广告制作服务、****布服务;公路标志设计;影视经纪代理服务;文化活动的组织与策划;广告设计;酒店管理;餐饮管理;文化产品研****;办公用品销售;办公设备耗材零售;经济与商务咨询服务(不含金融、证券、期货咨询)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
教育装备的研****;教育咨询(不含托管、培训);教育管理(不含培训、托管);各类教育的教学检测和评价活动;商务信息咨询;企业管理咨询服务;市场调研服务;信息技术咨询服务;会议服务;展览服务;计算机硬件开****;计算机技术转让;计算机网络平台的开****及建设;计算机技术咨询;软件技术服务;计算机技术开****、技术服务;文化活动的组织与策划;文化艺术交流活动的组织;项目策划;培训活动的组织;人才培训;信息系统集成服务;在互联网从事以下经营活动:教育装备、计算机、计算机应用电子设备、计算机软件、文化用品、办公用品、教学仪器的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|