序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 弘坤企业城建股份有限公司 | 100% | 600.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁兴国
|
|
2 |
王艳
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南宜居物业管理有限公司大亚湾分公司
|
王艳 | 2018-03-23 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-17 | 法定代表人变更 |
王艳
|
梁兴国
|
2 | 2019-09-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁兴国 [退出]
|
王艳 [新增]
|
3 | 2019-09-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
梁兴国
|
4 | 2017-04-13 | 联络员备案 |
邹娉婷 备案手机:*****
|
殷亚玲 备案手机:***** (网上办理)
|
5 | 2016-12-14 | 股东变更 |
弘上投资控股股份有限公司 [退出]
|
弘坤企业城建股份有限公司 [新增]
|
6 | 2016-12-14 | 投资人(股权)变更 |
弘上投资控股股份有限公司 出资 600万人民币; [退出]
|
弘坤企业城建股份有限公司 出资 600万人民币; [新增]
|
7 | 2016-08-19 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
弘德房地产开****有限公司; [退出]湖南宜居房地产开****有限公司; [退出]肖正元; [退出]
|
弘上投资控股股份有限公司; [新增]
|
8 | 2016-08-19 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
9 | 2016-06-03 | 联络员备案 |
周辉辉 备案手机:*****
|
邹娉婷 备案手机:***** (网上办理)
|
10 | 2014-03-31 | 股东变更 |
湖南宜居房地产开****有限公司肖正元
|
弘德房地产开****有限公司 [新增]湖南宜居房地产开****有限公司肖正元
|