序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘朋泽 | 90% | 2700.0万人民币 |
2 | 蔡磊 | 10% | 300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘朋泽
|
|
2 |
罗月田
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南瑞龙建筑安装有限公司宁远分公司
|
彭鑫 | 2020-07-31 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗月田 [退出]
|
蔡磊 [新增]
|
2 | 2022-01-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡磊 [退出]
|
刘朋泽 [新增]
|
3 | 2022-01-04 | 章程备案 |
无
|
2021-12-31新章程
|
4 | 2022-01-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘利平 [退出]
|
罗月田 [新增]
|
5 | 2022-01-04 | 法定代表人变更 |
蔡磊
|
刘朋泽
|
6 | 2022-01-04 | 股东变更 |
蔡磊 ,陈香建 , [退出]刘利平 , [退出]刘朋泽
|
蔡磊 ,刘朋泽
|
7 | 2021-12-15 | 联络员备案 |
张淑贞 *** 备案手机:***
|
罗月田 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2021-06-30 | 联络员备案 |
王欢 *** 备案手机:***
|
张淑贞 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2021-01-06 | 注册资本变更 |
1000万人民币
|
3000.000000万人民币( + 200% )
|
10 | 2021-01-06 | 股东变更 |
蔡磊 ,陈香建 ,刘利平 ,刘朋泽
|
蔡磊 ,陈香建 ,刘利平 ,刘朋泽
|