序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨新建 | 50% | 100万人民币 |
2 | 蔡立华 | 50% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨新建
|
|
2 |
蔡立华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-08 | 清算组备案 |
无
|
负责人:杨新建;成员:蔡立华;成员:刘俐;
|
2 | 2016-03-28 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-03-25变更经营范围。
|
3 | 2016-03-28 | 经营范围变更 |
煤炭及制品、机械设备、五金产品及电子产品、塑料制品的批****;矿产品、包装材料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
煤炭及制品、机械设备、五金产品及电子产品、塑料制品的批****;矿产品、包装材料的销售;普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2016-01-11 | 经营范围变更 |
煤炭零售(煤炭经营许可证有效期至2015年5月20日)五金、交电、机械设备配件、塑料制品及其原材料销售。(涉及行政许可项目的凭许可经营)
|
煤炭及制品、机械设备、五金产品及电子产品、塑料制品的批****;矿产品、包装材料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2016-01-11 | 章程备案 |
无
|
2016-01-11提交新章程
|
6 | 2016-01-11 | 财务负责人 |
|
向正军
|
7 | 2016-01-11 | 联络员备案 |
杨新建 备案手机:*****
|
杨新建 备案手机:*****
|