序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邱屹 | 80% | 800.0万人民币 |
2 | 梁勇 | 20% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邱屹
|
|
2 |
梁勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邱屹 [退出]
|
梁勇 [新增]
|
2 | 2022-04-08 | 章程备案 |
无
|
2022-03-25
|
3 | 2022-04-08 | 法定代表人变更 |
梁勇
|
邱屹
|
4 | 2022-04-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁勇 [退出]
|
邱屹 [新增]
|
5 | 2021-11-11 | 股东变更 |
梁勇 ,邱屹
|
梁勇 ,邱屹
|
6 | 2021-11-11 | 注册资本变更 |
200万人民币
|
1000.000000万人民币( + 400% )
|
7 | 2021-11-11 | 章程备案 |
无
|
2021-11-09新章程
|
8 | 2017-03-10 | 股东变更 |
毕晓宏 , [退出]邱屹
|
梁勇 , [新增]邱屹
|
9 | 2017-03-10 | 章程备案 |
无
|
2017-03-01公司新章程
|
10 | 2017-03-10 | 投资人(股权)变更 |
邱屹 出资 100万人民币;毕晓宏 出资 100万人民币; [退出]
|
邱屹 出资 160( + 60% )万人民币;梁勇 出资 40万人民币; [新增]
|