序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 尚刚 | 41.67% | 20.835万人民币 |
2 | 杨小莙 | 30% | 15万人民币 |
3 | 汪峥嵘 | 24.13% | 12.065万人民币 |
4 | 邵庆宏 | 4.2% | 2.1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
汪峥嵘
|
|
2 |
邵庆宏
|
|
3 |
尚刚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-21 | 清算组备案 |
无
|
负责人:汪峥嵘;成员:汪峥嵘;成员:尚刚;
|
2 | 2018-11-21 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:汪峥嵘;成员:汪峥嵘;成员:尚刚;
|
3 | 2017-06-06 | 联络员备案 |
尹波 备案手机:*****
|
王梓 备案手机:***** (网上办理)
|
4 | 2016-04-27 | 经营范围变更 |
中型餐馆(不含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品);餐饮管理;烹饪技术开****;农业技术开****;投资管理咨询(以上不含未经审批的前置许可项目,涉及行政许可的凭许可证经营)。
|
餐饮管理;餐饮服务;农业技术开****服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2016-04-27 | 联络员备案 |
陶小阳 备案手机:*****
|
尹波 备案手机:*****
|
6 | 2016-04-27 | 财务负责人 |
|
薛昌燕
|
7 | 2014-12-25 | 投资人(股权)变更 |
汪峥嵘管军 [退出]邵庆宏杨小莙尚刚
|
尚刚汪峥嵘邵庆宏杨小莙
|