序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘涛 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王鹊
|
|
2 |
刘涛
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-22 | 联络员备案 |
常科 *** 备案手机:***
|
常科 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-09-22 | 联络员备案 |
常科 *** 备案手机:***
|
李卉 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2020-09-22 | 联络员备案 |
李卉 *** 备案手机:***
|
李卉 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2019-10-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
常科 [退出]
|
王鹊 [新增]
|
5 | 2019-10-28 | 法定代表人变更 |
常科
|
王鹊
|
6 | 2019-10-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘涛 [退出]
|
王鹊 [新增]
|
7 | 2019-10-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王鹊 [退出]
|
刘涛 [新增]
|
8 | 2019-06-13 | 注册资本变更 |
500万人民币
|
2000.000000万人民币( + 300% )
|
9 | 2019-06-13 | 股东变更 |
刘涛
|
刘涛
|
10 | 2019-03-25 | 联络员备案 |
常科 *** 备案手机:***
|
常科 *** 备案手机:*** (网上办理)
|