序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张春华 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张春华
|
|
2 |
郭如萍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-22 | 经营范围变更 |
电子测量设备、仪器仪表、电子元件、教学设备、高低压电器、机电设备、计算机软硬件的开****、销售;自营和代理各类商品和技术进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的除外。(涉及许可审批的经营项目,凭许可证或审批文件方可经营)
|
电子产品的研****;教学设备、电子测量设备、仪器仪表、电子元件、高低压器、机电设备、五金交电、家用电器、化工产品(不含危险品)、建筑材料、办公用品、耗材的销售;计算机软硬件的研****、销售和技术服务;材料科学研究、技术开****及销售;仪器设备的安装、售后、技术咨询;实验室配套设备施工安装服务;自营和代理各类商品和技术进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2021-09-22 | 章程备案 |
无
|
2021-09-17公司新章程
|
3 | 2021-04-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
戴勇 [退出]
|
郭如萍 [新增]
|
4 | 2021-04-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张春华
|
张春华
|
5 | 2020-03-19 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2020-03-19 | 股东变更 |
郭洪伟 , [退出]郭如萍 [退出]
|
张春华 [新增]
|
7 | 2020-03-19 | 章程备案 |
无
|
2020-03-18
|
8 | 2020-03-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭如萍 [退出]
|
张春华 [新增]
|
9 | 2020-03-19 | 法定代表人变更 |
郭如萍
|
张春华
|
10 | 2020-03-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭洪伟 [退出]
|
戴勇 [新增]
|