序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄勇 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄勇
|
|
2 |
朱孝日
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邵武林 [退出]
|
黄勇 [新增]
|
2 | 2021-07-01 | 法定代表人变更 |
邵武林
|
黄勇
|
3 | 2021-07-01 | 股东变更 |
邵武林 [退出]
|
黄勇 [新增]
|
4 | 2021-07-01 | 章程备案 |
无
|
2021-06-30新章程
|
5 | 2021-06-21 | 联络员备案 |
朱孝日 *** 备案手机:***
|
朱孝日 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2020-06-28 | 法定代表人变更 |
黄勇
|
邵武林
|
7 | 2020-06-28 | 章程备案 |
无
|
2020-06-27章程
|
8 | 2020-06-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱孝日
|
朱孝日
|
9 | 2020-06-28 | 股东变更 |
黄勇 [退出]
|
邵武林 [新增]
|
10 | 2020-06-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄勇 [退出]
|
邵武林 [新增]
|