序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李超男 | 50% | 400.0万人民币 |
2 | 申桥林 | 25% | 200.0万人民币 |
3 | 黄桂阳 | 25% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
申桥林
|
|
2 |
李超男
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-25 | 联络员备案 |
申桥林 *** 备案手机:***
|
申桥林 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-04-27 | 联络员备案 |
李明奇 *** 备案手机:***
|
申桥林 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2020-08-17 | 联络员备案 |
陈佳敏 *** 备案手机:***
|
李明奇 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2020-08-17 | 联络员备案 |
李明奇 *** 备案手机:***
|
李明奇 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2020-08-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王洁 [退出]
|
申桥林 [新增]
|
6 | 2020-08-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李鹏宇 [退出]
|
申桥林 [新增]
|
7 | 2020-08-17 | 股东变更 |
李明奇 , [退出]王洁 [退出]
|
黄桂阳 , [新增]李超男 , [新增]申桥林 [新增]
|
8 | 2020-08-17 | 法定代表人变更 |
王洁
|
申桥林
|
9 | 2020-08-17 | 章程备案 |
无
|
2020-08-14新章程
|
10 | 2020-08-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李明奇 [退出]
|
李超男 [新增]
|