序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄代秀 | 100% | 218.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄代秀
|
|
2 |
王罗良
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-13 | 股东变更 |
刘伟 , [退出]张剑锋 [退出]
|
黄代秀 [新增]
|
2 | 2018-08-13 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2018-08-13 | 章程备案 |
无
|
2018-08-13新章程
|
4 | 2018-08-13 | 财务负责人 |
田苏梅 ***
|
黄代秀 ***
|
5 | 2018-08-13 | 法定代表人变更 |
张剑锋
|
黄代秀
|
6 | 2018-08-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘伟 [退出]
|
王罗良 [新增]
|
7 | 2018-08-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张剑锋 [退出]
|
黄代秀 [新增]
|
8 | 2018-08-13 | 联络员备案 |
张剑锋 *** 备案手机:***
|
黄代秀 *** 备案手机:***
|
9 | 2018-05-28 | 联络员备案 |
田苏梅 *** 备案手机:***
|
张剑锋 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
10 | 2017-05-25 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-05-24
|