序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-21 | 负责人变更 |
关文星 [退出]
|
沈定红 [新增]
|
2 | 2021-04-01 | 联络员备案 |
刘锐 *** 备案手机:***
|
黄小芳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2020-04-01 | 联络员备案 |
朱叶 *** 备案手机:***
|
刘锐 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2019-11-12 | 负责人变更 |
黄淮 [退出]
|
关文星 [新增]
|
5 | 2019-04-24 | 联络员备案 |
刘旸 *** 备案手机:***
|
朱叶 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2018-05-30 | 负责人变更 |
王仕伟 [退出]
|
黄淮 [新增]
|
7 | 2018-05-09 | 联络员备案 |
聂雅靓 *** 备案手机:***
|
刘旸 *** 备案手机:*** (网上办理)
|