序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨宇 | 90% | 180.0万人民币 |
2 | 李彪 | 10% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨宇
|
|
2 |
李彪
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-28 | 联络员备案 |
李彪 *** 备案手机:***
|
李彪 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-06-16 | 联络员备案 |
李彪 *** 备案手机:***
|
李彪 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-01-16 | 法定代表人变更 |
漆皓男
|
杨宇
|
4 | 2019-01-16 | 股东变更 |
李彪 ,漆皓男 , [退出]杨宇
|
李彪 ,杨宇
|
5 | 2019-01-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
漆皓男 [退出]
|
杨宇 [新增]
|
6 | 2018-06-05 | 联络员备案 |
李彪 *** 备案手机:***
|
李彪 *** 备案手机:*** (网上办理)
|